연혁
설립목적
1. 조합원의 근로조건 개선 및 생활향상
2. 조합원의 평등원칙에 의한 자유보장
3. 조합원의 복리증진 도모
부위원장 | 위원장 | 수석부위원장(사무국장) | 부위원장 |
---|---|---|---|
제1대
1991.11.13 ~ 1992.11.27 |
가재경 |
신현철 |
이영복 김재환 |
제2,3대
1992.11.28 ~ 1995.05.31 |
박영서 |
이창환 양기모 |
김종헌 한태흥 |
제4,5대
1995.06.01 ~ 1998.04.25 |
고덕진 |
윤희윤 |
이경호 김주성 |
제6,7대
1998.04.26 ~ 2000.10.09 |
정성준 |
성기열 |
박태우 이경호 |
제8대
2000.11.02 ~ 2001.04.31 |
이정덕 |
김 현 |
박태우 김창진 |
제9대
2001.05.01 ~ 2003.04.30 |
김 현 |
배후상 |
이장환 송하균 |
제10대
2003.05.01 ~ 2005.04.30 |
김 현 |
하영임 |
이장환 송하균 |
제11대
2005.05.01 ~ 2007.04.30 |
김 현 |
하영임 |
최종진 김학범 |
제12대
2007.05.01 ~ 2009.04.30 |
박대준 |
김성환 황승주 |
|
제13대
2009.05.01 ~ 2011.04.30 |
박 혁 |
안병운 박태우 |
|
제14대
2011.05.01 ~ 2013.04.30 |
안병운 |
김 석 |
현희숙 두 일 |
제15대 ~ 17대
2013.05.01 ~ 2021.04.30 |
김지현 |
천길효 |
김 석 이창식 |
제18대
2021.05.01 ~ 2024.04.30 |
천길효
|
박성배
|
|
제19대
2024.05.01 ~ 2027.04.30 |
박세현
|
김형훈
|
서휘향 김동건 |